MARGHETICH QUEIRO VIRGINIA INES
Informe ejecutivo de MARGHETICH QUEIRO VIRGINIA INES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARGHETICH QUEIRO VIRGINIA INES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DENTAL MARGHETICH SLP | Soc.Prof. | 17/03/2011 | 12/12/2016 |
CLINICA DENTAL MARGHETICH SLP | Administrador Unico | 17/03/2011 | 12/12/2016 |
COMARFE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 23/10/2013 | 14/11/2016 |
COMARFE INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 30/09/2013 | 23/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARGHETICH QUEIRO VIRGINIA INES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARGHETICH QUEIRO VIRGINIA INES
Empresa: CLINICA DENTAL MARGHETICH SLP
Administrador Unico
- Marghetich Queiro Virginia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 146, S 8, H TF 48441, I/A 3 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-38
Empresa: CLINICA DENTAL MARGHETICH SLP
Soc.Prof.
- Marghetich Queiro Virginia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 146, S 8, H TF 48441, I/A 2 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-38
Empresa: COMARFE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Marghetich Queiro Virginia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 128, S 8, H TF 52581, I/A 5 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-38
Empresa: COMARFE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Marghetich Queiro Virginia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 127, S 8, H TF 52581, I/A 2 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
Empresa: COMARFE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Coello Gallego Fernando Eulogio
- Marghetich Queiro Virginia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 127, S 8, H TF 52581, I/A 2 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
Empresa: COMARFE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Coello Gallego Fernando Eulogio
- Marghetich Queiro Virginia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 125, S 8, H TF 52581, I/A 1 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-38
Empresa: CLINICA DENTAL MARGHETICH SLP
Administrador Unico
- Marghetich Queiro Virginia Ines
Soc.Prof.
- Marghetich Queiro Virginia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 144, S 8, H TF 48441, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-38
Información de MARGHETICH QUEIRO VIRGINIA INES
Mostramos los datos de MARGHETICH QUEIRO VIRGINIA INES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARGHETICH QUEIRO VIRGINIA INES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos