COLVER LOGISTIC ALFA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Francisca Delgado, 11
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COLVER LOGISTIC ALFA SL
CIF B87173183
Capital Social 6100.0 Euros
Fecha de Constitución 18/12/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario COLVER LOGISTIC SL
VINCULACIONES DE COLVER LOGISTIC ALFA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLVER LOGISTIC ALFA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcobendas Rodriguez Juan Carlos | Apoderado | 03/03/2015 | 14/01/2020 |
Ceballos Fernandez Eduardo | Apoderado Mancomunado | 21/07/2017 | 14/01/2020 |
Chetrit Alain-leon | Presidente | 03/03/2015 | 14/01/2020 |
Chetrit Alain-leon | Consejero | 03/03/2015 | 14/01/2020 |
Chetrit Alain-leon | Apoderado | 03/03/2015 | 14/01/2020 |
Chetrit Alain-leon | Apoderado Mancomunado | 21/07/2017 | 14/01/2020 |
Cortijo Fernandez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 21/07/2017 | 14/01/2020 |
De La Peña Sainz Maria | Secretario No Consejero | 02/04/2018 | 14/01/2020 |
Dessart Alice Orphee Melusine | Consejero | 24/07/2018 | 14/01/2020 |
Gonzalez Martin Carlos Fernando | Apoderado Mancomunado | 21/07/2017 | 14/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLVER LOGISTIC ALFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37387 , F 86, S 8, H M 594342, I/A 10 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37387 , F 86, S 8, H M 594342, I/A 10 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37387 , F 86, S 8, H M 594342, I/A 10 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37387 , F 86, S 8, H M 594342, I/A 10 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37387 , F 86, S 8, H M 594342, I/A 9 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 20, S 8, H M 594342, I/A 8 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 20, S 8, H M 594342, I/A 7 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 20, S 8, H M 594342, I/A 7 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 20, S 8, H M 594342, I/A 6 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 20, S 8, H M 594342, I/A 6 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28