COLVER LOGISTIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Francisca Delgado, 11
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COLVER LOGISTIC SL
CIF B87161295
Capital Social 23800.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 04/12/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COLVER LOGISTIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLVER LOGISTIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcobendas Rodriguez Juan Carlos | Apoderado | 27/02/2015 | 03/01/2020 |
Chetrit Alain-leon | Presidente | 27/02/2015 | 03/01/2020 |
Chetrit Alain-leon | Consejero | 27/02/2015 | 03/01/2020 |
Chetrit Alain-leon | Apoderado | 27/02/2015 | 03/01/2020 |
De La Peña Sainz Maria | Secretario No Consejero | 02/04/2018 | 03/01/2020 |
Dessart Alice Orphee Melusine | Consejero | 24/07/2018 | 03/01/2020 |
Leclerc Pascal Claude Robert | Apoderado | 27/02/2015 | 03/01/2020 |
Losantos Egea Daniel | Representante | 03/01/2020 | 03/01/2020 |
Losantos Egea Daniel | Consejero | 27/02/2015 | 03/01/2020 |
Losantos Egea Daniel | Apoderado | 27/02/2015 | 03/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLVER LOGISTIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35500 , F 181, S 8, H M 592822, I/A 12 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35500 , F 181, S 8, H M 592822, I/A 12 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35500 , F 181, S 8, H M 592822, I/A 12 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Liquidador
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35500 , F 181, S 8, H M 592822, I/A 12 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35500 , F 181, S 8, H M 592822, I/A 11 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35500 , F 181, S 8, H M 592822, I/A 10 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35500 , F 180, S 8, H M 592822, I/A 9 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35500 , F 180, S 8, H M 592822, I/A 9 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35500 , F 180, S 8, H M 592822, I/A 8 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35500 , F 180, S 8, H M 592822, I/A 8 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28