COLORADO PROVENZAL SL - EXTINGUIDA
Razón Social COLORADO PROVENZAL SL
CIF B88357777
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/03/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario LANTANA SOLAR SL
VINCULACIONES DE COLORADO PROVENZAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLORADO PROVENZAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artiga Amat Antonio | Administrador Mancomunado | 29/05/2019 | 07/04/2022 |
Artiga Amat Antonio | Apoderado | 14/06/2019 | 07/04/2022 |
Artiga Amat Antonio | Liquidador | 07/04/2022 | 07/04/2022 |
Campdera Gutierrez Enrique | Apoderado | 14/06/2019 | 07/04/2022 |
Esplugues Barona Carla | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 07/04/2022 |
Garcia Renedo Alvarez Hevia Carmen | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 07/04/2022 |
GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS SA | Administrador Mancomunado | 29/05/2019 | 07/04/2022 |
Linares Fernandez Alejandro | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 07/04/2022 |
Moreyra Martinez Cesar Alejandro | Representante | 29/05/2019 | 07/04/2022 |
Suso Lazaro Begoña | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 07/04/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLORADO PROVENZAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39024 , F 43, S 8, H M 693424, I/A 6 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39024 , F 43, S 8, H M 693424, I/A 6 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39024 , F 43, S 8, H M 693424, I/A 6 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39024 , F 43, S 8, H M 693424, I/A 6 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39024 , F 42, S 8, H M 693424, I/A 5 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39024 , F 42, S 8, H M 693424, I/A 4 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39024 , F 41, S 8, H M 693424, I/A 3 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
- Se omitió por error en la inscripción 2 la publicación dl cambio de domicilio, siendo el nuevo domicilio "calle Goya número 6, Madrid"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39024 , F 41, S 8, H M 693424, I/A 2 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
- C/ GOYA 6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39024 , F 41, S 8, H M 693424, I/A 2 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39024 , F 41, S 8, H M 693424, I/A 2 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28