COLIZ & PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alderete, 3
Código Postal 29601
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social COLIZ & PARTNERS SL
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/03/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COLIZ & PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLIZ & PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Planell Maria | Apoderado Solidario | 11/11/2016 | 03/01/2022 |
Cappelen Anna Cecilie | Apoderado Solidario | 11/11/2016 | 03/01/2022 |
Giles Duran Maria Carmen | Apoderado Solidario | 11/11/2016 | 03/01/2022 |
Heredia Alvarez Luis | Apoderado Solidario | 11/11/2016 | 03/01/2022 |
Heredia Medio Luis | Apoderado Solidario | 11/11/2016 | 03/01/2022 |
Hiraldo Robledo Maria Jesus | Apoderado Solidario | 11/11/2016 | 03/01/2022 |
Magnusson Norma Kristina | Administrador Solidario | 28/03/2016 | 03/01/2022 |
Medio Cachafeiro Pilar | Apoderado Solidario | 11/11/2016 | 03/01/2022 |
Mezan Anna Maria Erika | Liquidador | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
Mezan Anna Maria Erika | Administrador Solidario | 28/03/2016 | 03/01/2022 |
ACTOS BORME DE COLIZ & PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498, L 4405, F 21, S 8, H MA133194, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498, L 4405, F 21, S 8, H MA133194, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498, L 4405, F 21, S 8, H MA133194, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498, L 4405, F 21, S 8, H MA133194, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498, L 4405, F 21, S 8, H MA133194, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498, L 4405, F 20, S 8, H MA133194, I/A 2 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498, L 4405, F 20, S 8, H MA133194, I/A 1 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-29
Dirección:C/ ALDERETE 3 (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:03/03/16
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:Actividad principal: 4110 (Promoción inmobiliaria). Otras actividades: 6831 (Agentes de la propiedad inmobiliaria), 6832 (Gestión y administración de la propiedad)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498, L 4405, F 20, S 8, H MA133194, I/A 1 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-29