HEREDIA ALVAREZ LUIS
Informe ejecutivo de HEREDIA ALVAREZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE HEREDIA ALVAREZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOHUCO PROPERTY SL | Apoderado Solidario | 28/06/2023 | |
KVIST INVESTMENT GROUP SL | Apoderado Solidario | 28/06/2023 | |
RANGEGIE PROPERTY DEVELOPMENT SL | Apoderado Solidario | 25/04/2023 | |
SUBNOVA PROPERTY DEVELOPMENT SL | Apoderado Solidario | 25/04/2023 | |
INTOR IMP SL | Apoderado Solidario | 20/04/2023 | |
ELLEN PROPERTIES INTERNATIONAL 2.020 SL | Apoderado Solidario | 22/11/2022 | |
WARG REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 10/10/2022 | |
SVAN REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 27/07/2022 | |
KEAB PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 26/05/2022 | |
ICELAND INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 24/02/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HEREDIA ALVAREZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEREDIA ALVAREZ LUIS
Empresa: BOHUCO PROPERTY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5717, L 4624, F 32, S 8, H MA144521, I/A 3 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-29
Empresa: KVIST INVESTMENT GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869, L 4776, F 115, S 8, H MA152274, I/A 2 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-29
Empresa: SUBNOVA PROPERTY DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537, L 4444, F 115, S 8, H MA135282, I/A 5 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-29
Empresa: RANGEGIE PROPERTY DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537, L 4444, F 97, S 8, H MA135278, I/A 5 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-29
Empresa: INTOR IMP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6316, L 5224, F 141, S 8, H MA173423, I/A 2 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6093, L 5000, F 7, S 8, H MA163895, I/A 2 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-29
Empresa: WARG REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6032, L 4939, F 172, S 8, H MA160837, I/A 3 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-29
Empresa: SVAN REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6209, L 5116, F 86, S 8, H MA168808, I/A 2 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-29
Empresa: KEAB PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6181, L 5088, F 115, S 8, H MA167633, I/A 2 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-29
Empresa: ICELAND INVESTMENT SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6096, L 5003, F 207, S 8, H MA164076, I/A 2 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-29
VER MAS ACTOS
Información de HEREDIA ALVAREZ LUIS
Mostramos los datos de HEREDIA ALVAREZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEREDIA ALVAREZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos