KRAUEL GONZALEZ PABLO
Informe ejecutivo de KRAUEL GONZALEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KRAUEL GONZALEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEMAZORA PROMOTORS SL | Apoderado Solidario | 18/06/2024 | |
RENEW RESIDENCES SL | Apoderado Solidario | 02/02/2024 | |
AHLIN & DAHLBERG SL | Apoderado Solidario | 02/10/2023 | |
KLINGGRUPPEN SL | Apoderado Solidario | 13/07/2023 | |
NARANJA CAPITAL MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 12/07/2023 | |
BOHUCO PROPERTY SL | Apoderado Solidario | 28/06/2023 | |
KVIST INVESTMENT GROUP SL | Apoderado Solidario | 28/06/2023 | |
COCINA ESCANDINAVA SL | Apoderado Solidario | 02/05/2023 | |
RANGEGIE PROPERTY DEVELOPMENT SL | Apoderado Solidario | 25/04/2023 | |
SUBNOVA PROPERTY DEVELOPMENT SL | Apoderado Solidario | 25/04/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE KRAUEL GONZALEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KRAUEL GONZALEZ PABLO
Empresa: DEMAZORA PROMOTORS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 159206, I/A 3 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-03
Empresa: RENEW RESIDENCES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6416, L 5324, F 223, S 8, H MA177673, I/A 2 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-29
Empresa: AHLIN & DAHLBERG SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6393, L 5301, F 70, S 8, H MA176581, I/A 2 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
Empresa: KLINGGRUPPEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6109, L 5016, F 94, S 8, H MA164652, I/A 2 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-29
Empresa: NARANJA CAPITAL MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6356, L 5264, F 53, S 8, H MA175142, I/A 2 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-29
Empresa: BOHUCO PROPERTY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5717, L 4624, F 32, S 8, H MA144521, I/A 3 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-29
Empresa: KVIST INVESTMENT GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869, L 4776, F 115, S 8, H MA152274, I/A 2 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-29
Empresa: COCINA ESCANDINAVA SL
Apoderado Solidario
- HEREDIA ABOGADOS SLP
- Krauel Gonzalez Juan
- Krauel Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5927, L 4834, F 139, S 8, H MA155070, I/A 3 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-29
Empresa: SUBNOVA PROPERTY DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537, L 4444, F 115, S 8, H MA135282, I/A 5 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-29
Empresa: RANGEGIE PROPERTY DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537, L 4444, F 97, S 8, H MA135278, I/A 5 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-29
VER MAS ACTOS
Información de KRAUEL GONZALEZ PABLO
Mostramos los datos de KRAUEL GONZALEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KRAUEL GONZALEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos