COLGATE-PALMOLIVE PRESTACION DE SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Quintanavides, 19
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social COLGATE-PALMOLIVE PRESTACION DE SERVICIOS SL
CIF B86236502
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 08/06/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario COLGATE PALMOLIVE HOLDING SCPA
VINCULACIONES DE COLGATE-PALMOLIVE PRESTACION DE SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLGATE-PALMOLIVE PRESTACION DE SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Cienfuegos Fernandez Javier | Apoderado | 13/06/2011 | 11/12/2018 |
Arvind Divadkar Rajiv | Apoderado Mancomunado | 13/12/2012 | 11/12/2018 |
Bastarreche Sagues Iñigo | Apoderado | 13/06/2011 | 11/12/2018 |
Cañete Romero Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 13/12/2012 | 11/12/2018 |
Caro Antonio | Apoderado Mancomunado | 13/12/2012 | 11/12/2018 |
COLGATE PALMOLIVE HOLDING SCPA | Socio Unico | 13/06/2011 | 11/12/2018 |
De Freitas Palmares Luis Augusto | Apoderado Mancomunado | 13/12/2012 | 11/12/2018 |
Do Brito Sebastiao Catia Daniela | Apoderado Solidario | 14/03/2013 | 11/12/2018 |
Garcia Pereda Roldan | Apoderado | 13/06/2011 | 11/12/2018 |
Gomes Alfaro Ana Rita De Souza | Apoderado | 14/06/2011 | 11/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLGATE-PALMOLIVE PRESTACION DE SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 28, S 8, H M 521188, I/A 16 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 27, S 8, H M 521188, I/A 15 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 27, S 8, H M 521188, I/A 15 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 27, S 8, H M 521188, I/A 15 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 27, S 8, H M 521188, I/A 14 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 27, S 8, H M 521188, I/A 13 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 26, S 8, H M 521188, I/A 12 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 26, S 8, H M 521188, I/A 12 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 26, S 8, H M 521188, I/A 11 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 25, S 8, H M 521188, I/A 10 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28