CARO ANTONIO
Informe ejecutivo de CARO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLGATE-PALMOLIVE PRESTACION DE SERVICIOS SL | Apoderado Mancomunado | 13/12/2012 | 11/12/2018 |
COLGATE-PALMOLIVE PRESTACION DE SERVICIOS SL | Presidente | 14/06/2012 | 08/10/2018 |
COLGATE-PALMOLIVE PRESTACION DE SERVICIOS SL | Consejero Delegado | 14/06/2012 | 08/10/2018 |
COLGATE-PALMOLIVE PRESTACION DE SERVICIOS SL | Consejero | 14/06/2012 | 08/10/2018 |
HILLS PET NUTRITION ESPAÑA SL | Administrador Unico | 12/12/2016 | 20/11/2017 |
COLGATE PALMOLIVE HOLDING SCPA | Apoderado | 09/10/2012 | 03/08/2017 |
COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA SA | Presidente | 12/06/2012 | 15/12/2016 |
COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA SA | Consejero Delegado | 12/06/2012 | 15/12/2016 |
COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA SA | Consejero | 12/06/2012 | 15/12/2016 |
COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA SA | Apoderado | 20/12/2012 | 15/12/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARO ANTONIO
Consejero Delegado
- Caro Antonio
Consejero
Presidente
- Caro Antonio
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 27, S 8, H M 521188, I/A 15 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Empresa: HILLS PET NUTRITION ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Caro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8299 , F 225, S 8, H M 133830, I/A 39 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Empresa: COLGATE PALMOLIVE HOLDING SCPA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28497 , F 110, S 8, H M 183049, I/A 64 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Empresa: COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA SA
Apoderado
- Alcacer Ferri Luis
- Arvind Divadkar Rajiv
- Cañete Romero Jose Luis
- Caro Antonio
- De Freitas Palmares Luis Augusto
- Gomes Alfaro Ana Rita De Souza
- Guccione Fabrizio
- Guccione Fabrizio
- Gyula Veer Tamas
- Krzanowski Krzysztof
- Narmappayya Shanbhag Niranjan
- Penedo Mendes Ildefonso Baptista
- Pietroiu Cristian Laurentiu
- Soto Perez Pablo
- Soussan David H
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30542 , F 18, S 8, H M 104708, I/A 165 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Empresa: COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Caro Antonio
- Guccione Fabrizio
Consejero
Presidente
- Caro Antonio
- De Freitas Palmares Luis Augusto
- Guccione Fabrizio
Secretario No Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30542 , F 18, S 8, H M 104708, I/A 165 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Empresa: HILLS PET NUTRITION ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Caro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8299 , F 223, S 8, H M 133830, I/A 35 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: COLGATE PALMOLIVE HOLDING SCPA
Representante
- Caro Antonio
- De Freitas Palmares Luis Augusto
- Guccione Fabrizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28497 , F 109, S 8, H M 183049, I/A 61 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Empresa: COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6427 , F 225, S 8, H M 104708, I/A 159 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Empresa: COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6427 , F 225, S 8, H M 104708, I/A 159 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 26, S 8, H M 521188, I/A 12 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
VER MAS ACTOS
Información de CARO ANTONIO
Mostramos los datos de CARO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos