COINS BY CHOCOLAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ter, 23
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social COINS BY CHOCOLAT SL
CIF B57834269
Capital Social 18182.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 21/11/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COINS BY CHOCOLAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COINS BY CHOCOLAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Granado Font Juan Carlos | Administrador Solidario | 22/11/2017 | 20/10/2022 |
Granado Font Juan Carlos | Liquidador | 20/10/2022 | 20/10/2022 |
Herrera Rebollo Rafael Francisco | Administrador Solidario | 22/11/2017 | 20/10/2022 |
Riera Verger Margarita | Administrador Unico | 18/05/2016 | 22/11/2017 |
Sancenon Royo Vicente Luis | Administrador Unico | 23/12/2013 | 18/05/2016 |
ACTOS BORME DE COINS BY CHOCOLAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 206, S 8, H PM 72998, I/A 4 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 206, S 8, H PM 72998, I/A 4 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 206, S 8, H PM 72998, I/A 4 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 206, S 8, H PM 72998, I/A 4 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 205, S 8, H PM 72998, I/A 3 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 205, S 8, H PM 72998, I/A 3 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 205, S 8, H PM 72998, I/A 3 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 205, S 8, H PM 72998, I/A 2 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 205, S 8, H PM 72998, I/A 2 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 204, S 8, H PM 72998, I/A 1 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-07