RIERA VERGER MARGARITA
Informe ejecutivo de RIERA VERGER MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RIERA VERGER MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLE VIO SL | Administrador Unico | 01/08/2016 | 13/08/2018 |
VILLA ROTES VELLES SL | Administrador Unico | 20/03/2018 | 30/07/2018 |
CAMI T-SHIRT SETA SL | Administrador Unico | 15/05/2017 | 30/07/2018 |
COINS BY CHOCOLAT SL | Administrador Unico | 18/05/2016 | 22/11/2017 |
VINCULACIONES DE RIERA VERGER MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA VERGER MARGARITA
Empresa: VALLE VIO SL
Administrador Unico
- Riera Verger Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3434 , F 218, S 8, H Z 42088, I/A 5 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-50
Empresa: VILLA ROTES VELLES SL
Administrador Unico
- Riera Verger Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2138 , F 209, S 8, H PM 50951, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-07
Empresa: CAMI T-SHIRT SETA SL
Administrador Unico
- Riera Verger Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 216, S 8, H PM 73003, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-07
Empresa: VILLA ROTES VELLES SL
Administrador Unico
- Riera Verger Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2138 , F 209, S 8, H PM 50951, I/A 3 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-07
Empresa: COINS BY CHOCOLAT SL
Administrador Unico
- Riera Verger Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 205, S 8, H PM 72998, I/A 3 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-07
Empresa: CAMI T-SHIRT SETA SL
Administrador Unico
- Riera Verger Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 216, S 8, H PM 73003, I/A 3 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-07
Empresa: VALLE VIO SL
Administrador Unico
- Riera Verger Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3434 , F 217, S 8, H Z 42088, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-50
Empresa: COINS BY CHOCOLAT SL
Administrador Unico
- Riera Verger Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 205, S 8, H PM 72998, I/A 2 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-07
Información de RIERA VERGER MARGARITA
Mostramos los datos de RIERA VERGER MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA VERGER MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos