COGENERADORES DEL PIRINEO SL - EXTINGUIDA
Municipio Monzón
Provincia Huesca
Razón Social COGENERADORES DEL PIRINEO SL
CIF B22213953
Actividad Instalación de máquinas y equipos industriales
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COGENERADORES DEL PIRINEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COGENERADORES DEL PIRINEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alegre Bargallo Paola | Apoderado | 20/01/2014 | |
Alegre Puig Corve Pablo | Liquidador Solidario | 20/01/2014 | 20/01/2014 |
Alegre Puig Corve Pablo | Presidente | 08/07/2010 | 20/01/2014 |
Alegre Puig Corve Pablo | Consejero Delegado | 08/07/2010 | 20/01/2014 |
Alegre Puig Corve Pablo | Consejero | 08/07/2010 | 20/01/2014 |
Almiñana Martinez Jose Ramon | Consejero | 08/07/2010 | 20/01/2014 |
Rodrigo Morant Enrique Jose | Liquidador Solidario | 20/01/2014 | 20/01/2014 |
Rodrigo Morant Enrique Jose | Secretario | 08/07/2010 | 20/01/2014 |
Rodrigo Morant Enrique Jose | Consejero | 08/07/2010 | 20/01/2014 |
Toquero Josa Ana | Consejero | 08/07/2010 |
ACTOS BORME DE COGENERADORES DEL PIRINEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 208, F 20, S 8, H HU 4577, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 208, F 20, S 8, H HU 4577, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-22
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 208, F 20, S 8, H HU 4577, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 208, F 20, S 8, H HU 4577, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-22
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 208, F 20, S 8, H HU 4577, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-22
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-22
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-22
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 208, F 20, S 8, H HU 4577, I/A 4 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-22
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 208, F 20, S 8, H HU 4577, I/A 4 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-22
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-209-22