ALEGRE BARGALLO PAOLA
Informe ejecutivo de ALEGRE BARGALLO PAOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALEGRE BARGALLO PAOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LASESA SOLAR III. 20 SL | Administrador Unico | 30/10/2019 | |
SERVICIOS DE COGENERACION SL | Administrador Solidario | 24/04/2019 | |
ALEBAR GESTION Y OCIO SL | Administrador Solidario | 23/03/2018 | |
MEDECO CASTELLON SL | Administrador Solidario | 05/10/2015 | |
ACTIVIDADES DE OCIO VILMAR SL | Administrador Solidario | 15/01/2014 |
VINCULACIONES DE ALEGRE BARGALLO PAOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEGRE BARGALLO PAOLA
Empresa: PLAYA ALEGRE 86 SL
Administrador Solidario
- Alegre Bargallo Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 43939, I/A 2 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-12
Empresa: PLAYA ALEGRE 86 SL
Administrador Solidario
- Alegre Bargallo Paola
- Ibañez Escriba Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835, L 1395, F 128, S 8, H CS 43939, I/A 1 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-12
Liquidador
- Alegre Bargallo Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1039, L 603, F 90, S 8, H CS 16877, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-12
Empresa: LASESA SOLAR III. 20 SL
Administrador Unico
- Alegre Bargallo Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570, L 1132, F 107, S 8, H CS 33264, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-12
Empresa: SERVICIOS DE COGENERACION SL
Administrador Solidario
- Alegre Bargallo Paola
- Alegre Bargallo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698, L 265, F 110, S 8, H CS 7283, I/A 15 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-12
Empresa: ALEBAR GESTION Y OCIO SL
Administrador Solidario
- Alegre Bargallo Paola
- Alegre Bargallo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756, L 1317, F 64, S 8, H CS 40875, I/A 1 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-12
Empresa: MEDECO CASTELLON SL
Administrador Solidario
- Alegre Bargallo Paola
- Alegre Bargallo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 313, F 161, S 8, H CS 8605, I/A 6 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-12
Empresa: COGENERADORES DEL PIRINEO SL
Apoderado
- Alegre Bargallo Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 208, F 20, S 8, H HU 4577, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-22
Empresa: ACTIVIDADES DE OCIO VILMAR SL
Administrador Solidario
- Alegre Bargallo Paola
- Alegre Bargallo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635, L 1197, F 207, S 8, H CS 36080, I/A 1 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-12
Información de ALEGRE BARGALLO PAOLA
Mostramos los datos de ALEGRE BARGALLO PAOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEGRE BARGALLO PAOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos