COCHEGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 53
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COCHEGO SL
CIF B66482456
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades crediticias
Fecha de Constitución 26/02/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vladimir Kudriashov
VINCULACIONES DE COCHEGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COCHEGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christian Michael Koumas | Apoderado Solidario | 14/10/2016 | 28/01/2020 |
Gomez Ruiz Alfonso | Apoderado Solidario | 06/07/2017 | 28/01/2020 |
Julija Ozolina | Apoderado Solidario | 22/12/2016 | 28/01/2020 |
Kristaps Rozenbahs | Apoderado Solidario | 25/06/2015 | 28/01/2020 |
Minoves Arevalo Oscar Luis | Apoderado Solidario | 06/07/2017 | 28/01/2020 |
Pozuelo Chimeno Carlos | Apoderado Solidario | 16/02/2016 | 28/01/2020 |
Saba Caudevilla Carlos | Apoderado Solidario | 06/07/2017 | 28/01/2020 |
Vladimir Kudriashov | Administrador Unico | 26/08/2019 | 28/01/2020 |
Toms Niparts | Administrador Unico | 26/01/2018 | 26/08/2019 |
Girts Kurmis | Administrador Unico | 17/07/2017 | 26/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COCHEGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 5, S 8, H B 464497, I/A 18 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: TWINERO S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 5, S 8, H B 464497, I/A 17 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 5, S 8, H B 464497, I/A 16 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 5, S 8, H B 464497, I/A 16 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 4, S 8, H B 464497, I/A 15 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 4, S 8, H B 464497, I/A 15 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 4, S 8, H B 464497, I/A 14 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 4, S 8, H B 464497, I/A 14 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 4, S 8, H B 464497, I/A 13 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 4, S 8, H B 464497, I/A 12 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08