TOMS NIPARTS
Informe ejecutivo de TOMS NIPARTS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TOMS NIPARTS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TWINERO SL | Administrador Unico | 26/01/2018 | 19/09/2019 |
PRESTAMOS PRIMA SL | Administrador Unico | 08/03/2018 | 06/09/2019 |
COCHEGO SL | Administrador Unico | 26/01/2018 | 26/08/2019 |
T-PRESTA BROKERS SL | Administrador Unico | 12/05/2016 | 20/05/2016 |
VINCULACIONES DE TOMS NIPARTS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMS NIPARTS
Empresa: TWINERO SL
Administrador Unico
- Toms Niparts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 13, S 8, H B 416727, I/A 23 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-08
Empresa: PRESTAMOS PRIMA SL
Administrador Unico
- Toms Niparts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44062 , F 152, S 8, H B 446097, I/A 12 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-08
Empresa: COCHEGO SL
Administrador Unico
- Toms Niparts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 5, S 8, H B 464497, I/A 16 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-08
Empresa: PRESTAMOS PRIMA SL
Administrador Unico
- Toms Niparts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44062 , F 151, S 8, H B 446097, I/A 11 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-08
Empresa: COCHEGO SL
Administrador Unico
- Toms Niparts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44722 , F 4, S 8, H B 464497, I/A 15 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-08
Empresa: TWINERO SL
Administrador Unico
- Toms Niparts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 11, S 8, H B 416727, I/A 20 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-08
Empresa: EL PRESTADOR SL
Administrador Unico
- Toms Niparts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 190, S 8, H B 444689, I/A 9 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-08
Empresa: EL PRESTADOR SL
Administrador Unico
- Toms Niparts
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 189, S 8, H B 444689, I/A 8 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-08
Información de TOMS NIPARTS
Mostramos los datos de TOMS NIPARTS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMS NIPARTS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos