COALDIS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Xuquer, 6
Código Postal 08223
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social COALDIS SA
CIF A59574640
Capital Social 97000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COALDIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COALDIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tarres Gallart Montserrat | Administrador Solidario | 09/05/2016 | 17/01/2022 |
Tarres Gallart Montserrat | Administrador Solidario | 17/01/2022 | |
Vazquez Limeres Carlos | Liquidador | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
Vazquez Tarres Eva Maria | Administrador Solidario | 09/05/2016 | 17/01/2022 |
Vazquez Tarres Eva Maria | Liquidador | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
Vazquez Tarres Eva Maria | Administrador Solidario | 17/01/2022 | |
Tarres Gallart Montserrat | Administrador Solidario | 30/06/2010 | 09/05/2016 |
Vazquez Tarres Eva Maria | Administrador Solidario | 30/06/2010 | 09/05/2016 |
Vazquez Limeres Carlos | Administrador Solidario | 30/06/2010 |
ACTOS BORME DE COALDIS SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 132, S 8, H B 11789, I/A 14 N (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 132, S 8, H B 11789, I/A 15 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 132, S 8, H B 11789, I/A 15 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 132, S 8, H B 11789, I/A 15 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 131, S 8, H B 11789, I/A 14 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 131, S 8, H B 11789, I/A 14 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Capital Anterior: | 300.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 203.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 97.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 67,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20759 , F 75, S 8, H B 11789, I/A 13 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20759 , F 75, S 8, H B 11789, I/A 12 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-08