VAZQUEZ TARRES EVA MARIA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ TARRES EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ TARRES EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAZQUEZ TARRES INVERSIONS SL | Administrador Mancomunado | 07/12/2018 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ TARRES EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ TARRES EVA MARIA
Empresa: COALDIS SA
Administrador Solidario
- Tarres Gallart Montserrat
- Vazquez Tarres Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 132, S 8, H B 11789, I/A 14 N (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-08
Empresa: COALDIS SA
Liquidador
- Vazquez Limeres Carlos
- Vazquez Tarres Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 132, S 8, H B 11789, I/A 15 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Empresa: COALDIS SA
Liquidador
- Vazquez Limeres Carlos
- Vazquez Tarres Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 132, S 8, H B 11789, I/A 15 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Empresa: VAZQUEZ TARRES INVERSIONS SL
Administrador Mancomunado
- Vazquez Tarres Eva Maria
- Vazquez Tarres Joan Carles
- Vazquez Tarres Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46658 , F 53, S 8, H B 526875, I/A 1 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Empresa: COALDIS SA
Administrador Solidario
- Tarres Gallart Montserrat
- Vazquez Tarres Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 131, S 8, H B 11789, I/A 14 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Empresa: COALDIS SA
Administrador Solidario
- Tarres Gallart Montserrat
- Vazquez Tarres Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 131, S 8, H B 11789, I/A 14 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Empresa: COALDIS SA
Administrador Solidario
- Tarres Gallart Montserrat
- Vazquez Tarres Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20759 , F 75, S 8, H B 11789, I/A 12 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-08
Información de VAZQUEZ TARRES EVA MARIA
Mostramos los datos de VAZQUEZ TARRES EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ TARRES EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos