CNOOD ENGINEERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Brasil, 17
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CNOOD ENGINEERING SL
CIF B87406559
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 30/10/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CNOOD ENGINEERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CNOOD ENGINEERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Haberle Tapia Mario Eugenio | Liquidador Solidario | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Haberle Tapia Mario Eugenio | Consejero | 15/02/2016 | 08/01/2020 |
Hernandez Puertolas Pavia Alvaro | Representante | 15/02/2016 | 08/01/2020 |
NET CRAMAN ABOGADOS ASOCIADOS SL | Secretario No Consejero | 15/02/2016 | 08/01/2020 |
Pijoan Marin Esteban Miguel | Liquidador Solidario | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Pijoan Marin Esteban Miguel | Consejero | 15/02/2016 | 08/01/2020 |
Pijoan Marin Esteban Miguel | Presidente | 15/02/2016 | 08/01/2020 |
Pijoan Marin Esteban Miguel | Apoderado | 08/03/2016 | 08/01/2020 |
Whong Pan Patricia | Liquidador Solidario | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Whong Pan Patricia | Consejero | 15/02/2016 | 08/01/2020 |
ACTOS BORME DE CNOOD ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34357 , F 174, S 8, H M 618033, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34357 , F 174, S 8, H M 618033, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34357 , F 174, S 8, H M 618033, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34357 , F 174, S 8, H M 618033, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34357 , F 173, S 8, H M 618033, I/A 3 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34357 , F 172, S 8, H M 618033, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34357 , F 170, S 8, H M 618033, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Dirección:AVDA DE BRASIL, NUMERO 17 (MADRID)
Comienzo de operaciones:30/10/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS POR ENCARGO Y EN INTERES DE OTRAS EMPRESAS YA SEAN PRIVADAS, ESTATALES O PARAESTATALES..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34357 , F 170, S 8, H M 618033, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28