HERNANDEZ PUERTOLAS PAVIA ALVARO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ PUERTOLAS PAVIA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 23
CARGOS DE HERNANDEZ PUERTOLAS PAVIA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALL 2 WORLD COMUNICACIONES INTELIGENTES SL | Secretario No Consejero | 03/11/2023 | |
LIFE SCIENTIFIC SPAIN SL | Apoderado | 05/01/2022 | |
LAST EXIT TO NOWHERE SL | Administrador Unico | 09/01/2020 | |
NEMBUS INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 21/12/2017 | |
PAMASAI INVEST SL | Administrador Unico | 05/08/2011 | |
KROCOSUA INVEST SL | Administrador Unico | 05/08/2011 | |
ABACI CONTABILIDAD Y TRIBUTACION SL | Administrador Solidario | 18/05/2010 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ PUERTOLAS PAVIA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ PUERTOLAS PAVIA ALVARO
Secretario No Consejero
- Hernandez Puertolas Pavia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44029 , F 144, S 8, H B 445024, I/A 14 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-08
Empresa: FIRST FLAG PROPERTY INVESTMENT SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Hernandez Puertolas Pavia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47353 , F 197, S 8, H B 549405, I/A 2 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
Empresa: FIRST FLAG PROPERTY INVESTMENT SL
Administrador Solidario
Liquidador
REPR.143 RRM
- Hernandez Puertolas Pavia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47353 , F 197, S 8, H B 549405, I/A 2 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
Empresa: GW PARTS MANUFACTURING EUROPE SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Hernandez Puertolas Pavia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47076 , F 61, S 8, H B 540317, I/A 5 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Empresa: GW PARTS MANUFACTURING EUROPE SL
Administrador Solidario
Liquidador
REPR.143 RRM
- Hernandez Puertolas Pavia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47076 , F 61, S 8, H B 540317, I/A 5 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Empresa: LIFE SCIENTIFIC SPAIN SL
Apoderado
- Amigo Muller Juan
- De Marti Villalba Ines
- De Vicente Fernandez Javier
- Hernandez Puertolas Pavia Alvaro
- Puig Jover Jorge Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328, L 7609, F 116, S 8, H V 177735, I/A 8 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-46
Empresa: VICE IBERIA MEDIA GROUP SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Hernandez Puertolas Pavia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47031 , F 213, S 8, H B 357977, I/A 26 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-08
Empresa: VICE IBERIA MEDIA GROUP SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Hernandez Puertolas Pavia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47031 , F 212, S 8, H B 357977, I/A 23 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-08
Empresa: DANIEL WELLINGTON SPAIN SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Hernandez Puertolas Pavia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46662 , F 26, S 8, H B 526983, I/A 2 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Empresa: DANIEL WELLINGTON SPAIN SL
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
- Hernandez Puertolas Pavia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46662 , F 26, S 8, H B 526983, I/A 2 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ PUERTOLAS PAVIA ALVARO
Mostramos los datos de HERNANDEZ PUERTOLAS PAVIA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ PUERTOLAS PAVIA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos