CLOSDIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CEPS, PARCELA 13 - NAVE 10, APARTADO DE CORREO
Municipio Calonge i Sant Antoni
Provincia Girona
Razón Social CLOSDIS SL
CIF B17648940
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Nombres Anteriores
- CLOSDIS SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Emile Jose Jules Fontanils Clos
Propietario EMIJEPS HOLDING SL
VINCULACIONES DE CLOSDIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLOSDIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominique Herrerias | Consejero | 01/03/2011 | 10/11/2011 |
EMIJEPS HOLDING SL | Socio Unico | 13/07/2011 | 10/11/2011 |
Emile Jose Jules Fontanils Clos | Presidente | 01/03/2011 | 10/11/2011 |
Emile Jose Jules Fontanils Clos | Consejero Delegado | 01/03/2011 | 10/11/2011 |
Emile Jose Jules Fontanils Clos | Consejero | 01/03/2011 | 10/11/2011 |
Florence Dominique Herrerias | Secretario | 01/03/2011 | 10/11/2011 |
Florence Dominique Herrerias | Consejero | 01/03/2011 | 10/11/2011 |
Jose Laurent Pierre Fontanils | Apoderado | 01/03/2011 |
ACTOS BORME DE CLOSDIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 211, S 8, H GI 26861, I/A 10 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 211, S 8, H GI 26861, I/A 10 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 211, S 8, H GI 26861, I/A 9 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-17
Empresa: CLOSDIS SA
- el cargo de miembro del órgano de administración pasa a tener una duración indefinida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 208, S 8, H GI 26861, I/A 8 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: CLOSDIS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 208, S 8, H GI 26861, I/A 8 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: CLOSDIS SA
- Denominación y forma adoptada: CLOSDIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 208, S 8, H GI 26861, I/A 8 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-17
Empresa: CLOSDIS SA
- ARTICULO 28.- Para ser administrador no será necesario ser accionista. Serán nombrados por la Junta General por plazo de SEIS años
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 207, S 8, H GI 26861, I/A 7 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-17
Empresa: CLOSDIS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 207, S 8, H GI 26861, I/A 7 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-17
Empresa: CLOSDIS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 207, S 8, H GI 26861, I/A 7 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-17