CLOOBING NETWORKS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ciudad de Barcelona, 202
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLOOBING NETWORKS SL
CIF B87152880
Capital Social 65000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/11/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CLOOBING NETWORKS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLOOBING NETWORKS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADSLZONE SL | Administrador Solidario | 18/12/2014 | 23/04/2018 |
Rodriguez Sanchez Borja | Administrador Solidario | 18/12/2014 | 23/04/2018 |
Sanz Gay Javier | Representante | 18/12/2014 | 23/04/2018 |
Sanz Gay Javier | Liquidador | 23/04/2018 | 23/04/2018 |
ACTOS BORME DE CLOOBING NETWORKS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32876 , F 142, S 8, H M 591879, I/A 5 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32876 , F 142, S 8, H M 591879, I/A 5 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32876 , F 142, S 8, H M 591879, I/A 5 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32876 , F 142, S 8, H M 591879, I/A 5 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Capital Anterior: | 58.900,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 65.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32876 , F 142, S 8, H M 591879, I/A 4 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Capital Anterior: | 53.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 58.900,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32876 , F 141, S 8, H M 591879, I/A 3 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 53.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32876 , F 141, S 8, H M 591879, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32876 , F 140, S 8, H M 591879, I/A 1 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28
Dirección:AVDA DE CIUDAD BARCELONA 202 1º A (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/11/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL DISEÑO, GESTION, DESARROLLO, MAQUETACION, PROGRAMACION, MANTENIMIENTO Y ADAPTACION DE PAGINAS WEB..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32876 , F 140, S 8, H M 591879, I/A 1 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28