SANZ GAY JAVIER
Informe ejecutivo de SANZ GAY JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANZ GAY JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIDO ENERGIA SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2024 | |
TRAVELER SIM SL | Administrador Solidario | 03/06/2023 | |
DOGBLUESKY SL | Administrador Unico | 30/01/2023 | |
PALO DE MAYO SL | Administrador Solidario | 27/01/2023 | |
BOLSAZONE FORMACION SL | Administrador Unico | 12/04/2021 | |
BOLSAZONE TEAM SL | Administrador Unico | 16/06/2020 | |
TOPEZONE SL | Representante | 02/01/2017 | |
ADSLZONE SL | Administrador Unico | 21/11/2012 | |
MZ ADSLZONE SL | Administrador Solidario | 12/06/2012 |
VINCULACIONES DE SANZ GAY JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ GAY JAVIER
Empresa: MEGABANNER SL
Administrador Mancomunado
- Pau Furlanetto Eduardo
- Sanz Gay Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828416, I/A 2 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: BITLUZ ENERGY SL
Liquidador
- Sanz Gay Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42357 , F 74, S 8, H M 749733, I/A 3 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: BITLUZ ENERGY SL
Administrador Unico
- Sanz Gay Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42357 , F 74, S 8, H M 749733, I/A 3 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: TRAVELER SIM SL
Administrador Solidario
- Bejas Sierra Jorge Jesus
- Sanz Gay Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45280 , F 101, S 8, H M 796550, I/A 1 (03/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: ZTX MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Sanz Gay Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44643 , F 54, S 8, H M 786277, I/A 1 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: PALO DE MAYO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Herrero Rodrigo
- Bejas Sierra Jorge Jesus
- Sanz Gay Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 10, S 8, H M 786153, I/A 1 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Empresa: DIARIOMOTOR MEDIOS DIGITALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- DIARIOMOTOR MEDIA SL
- Miguel Bandin Oscar
- Sanz Gay Javier
Presidente
Representante
Secretario
- Sanz Gay Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38074 , F 104, S 8, H M 643497, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Empresa: BITLUZ ENERGY SL
Administrador Unico
- Sanz Gay Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42357 , F 71, S 8, H M 749733, I/A 1 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Empresa: BOLSAZONE FORMACION SL
Administrador Unico
- Sanz Gay Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41753 , F 37, S 8, H M 739582, I/A 1 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: BOLSAZONE TEAM SL
Administrador Unico
- Sanz Gay Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40530 , F 114, S 8, H M 719475, I/A 1 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-28
VER MAS ACTOS
Información de SANZ GAY JAVIER
Mostramos los datos de SANZ GAY JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ GAY JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos