CLINICA VETERINARIA PUERTA DE TOLEDO SL - EXTINGUIDA
Razón Social CLINICA VETERINARIA PUERTA DE TOLEDO SL
CIF B83039198
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CLINICAS MEDIVET IBERIA SL
VINCULACIONES DE CLINICA VETERINARIA PUERTA DE TOLEDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA VETERINARIA PUERTA DE TOLEDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICAS MEDIVET IBERIA SL | Socio Unico | 26/11/2020 | 11/10/2023 |
LEZOCOR SL | Administrador Solidario | 26/11/2020 | 11/10/2023 |
Retzignac Ivan | Representante | 26/11/2020 | 11/10/2023 |
RETZIGONZ SL | Administrador Solidario | 26/11/2020 | 11/10/2023 |
Suarez De Lezo Herreros De Tejada Jorge-joaquin | Representante | 26/11/2020 | 11/10/2023 |
Cumella Ripolles Sofia Tatiana | Administrador Unico | 11/01/2011 | 26/11/2020 |
Cumella Ripolles Sofia Tatiana | Administrador Solidario | 11/01/2011 | |
Ortega Olmedo Maria Nieves | Administrador Solidario | 11/01/2011 |
ACTOS BORME DE CLINICA VETERINARIA PUERTA DE TOLEDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 161, S 8, H M 285015, I/A 8 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41571 , F 161, S 8, H M 285015, I/A 8 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 15. Cierre del Ejercicio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 90, S 8, H M 285015, I/A 7 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
- la realización de las actividades de naturaleza veterinaria o de cuidado de animales en territorio español incluyendo, entre otros, alimentación, incineración higiene, belleza, educación y residencia. Las actividades contenidas en el apahado anterior quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley 2
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 88, S 8, H M 285015, I/A 6 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Conversión de la Sociedad Limitada Profesional en Sociedad Limitada de régimen ordinario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 88, S 8, H M 285015, I/A 6 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
- Otras modificaciones estatutarias: Aprobado nuevo texto refundido de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 88, S 8, H M 285015, I/A 6 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 88, S 8, H M 285015, I/A 6 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 88, S 8, H M 285015, I/A 6 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 88, S 8, H M 285015, I/A 6 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 87, S 8, H M 285015, I/A 3 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28