CUMELLA RIPOLLES SOFIA TATIANA
Informe ejecutivo de CUMELLA RIPOLLES SOFIA TATIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUMELLA RIPOLLES SOFIA TATIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA VETERINARIA PUERTA DE TOLEDO SLP | Socio Unico | 07/02/2013 |
VINCULACIONES DE CUMELLA RIPOLLES SOFIA TATIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUMELLA RIPOLLES SOFIA TATIANA
Administrador Unico
- Cumella Ripolles Sofia Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 88, S 8, H M 285015, I/A 6 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Socio Único
- Cumella Ripolles Sofia Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 88, S 8, H M 285015, I/A 5 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
Administrador Unico
- Cumella Ripolles Sofia Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 87, S 8, H M 285015, I/A 3 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Administrador Solidario
- Cumella Ripolles Sofia Tatiana
- Ortega Olmedo Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16697 , F 87, S 8, H M 285015, I/A 3 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Información de CUMELLA RIPOLLES SOFIA TATIANA
Mostramos los datos de CUMELLA RIPOLLES SOFIA TATIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUMELLA RIPOLLES SOFIA TATIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos