CLINICA DENTAL LA PLAZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo del Radar, 10
Código Postal 28860
Municipio Paracuellos de Jarama
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLINICA DENTAL LA PLAZA SL
CIF B80511603
Actividad Actividades odontológicas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CLINICA DENTAL LA PLAZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA DENTAL LA PLAZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Andres Miguel | Administrador Unico | 20/05/2019 | 09/06/2023 |
Andres Andres Miguel | Liquidador | 09/06/2023 | 09/06/2023 |
Martin De Van Wichelen Carmen Isabel | Apoderado Solidario | 17/02/2021 | 09/06/2023 |
Van Wichelen Rossi Carlos Hector | Apoderado Solidario | 17/02/2021 | 09/06/2023 |
Martin Carmen Isabel | Administrador Solidario | 20/05/2019 | |
Van Wichelen Carlos Hector | Administrador Solidario | 20/05/2019 |
ACTOS BORME DE CLINICA DENTAL LA PLAZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 220, S 8, H M 88033, I/A 6 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 220, S 8, H M 88033, I/A 6 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 220, S 8, H M 88033, I/A 6 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 220, S 8, H M 88033, I/A 6 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 220, S 8, H M 88033, I/A 6 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 218, S 8, H M 88033, I/A 5 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 218, S 8, H M 88033, I/A 4 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 218, S 8, H M 88033, I/A 4 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 218, S 8, H M 88033, I/A 4 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28