ANDRES ANDRES MIGUEL
Informe ejecutivo de ANDRES ANDRES MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ANDRES ANDRES MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEROPTIK WINTER SL | Administrador Unico | 30/01/2023 | |
MERCADOTECNIA MET SL | Administrador Unico | 21/11/2019 | |
SINERGY FOOD INVESTMENT SL | Apoderado | 16/07/2019 | |
INVERSIONES GONROHI SL | Apoderado | 16/07/2019 | |
EL FARTUCO BONACHON SL | Apoderado | 15/07/2019 | |
LA FADA FARTONA SL | Apoderado | 15/07/2019 | |
EL UROGALLO PELON SL | Apoderado | 11/07/2019 | |
COMPAÑIA DE ASESORES TECNICOS Y ECONOMICOS GESTORIA ADMINISTRATIVA SAP | Administrador Solidario | 24/03/2017 | |
CALDERON ROALES SL | Apoderado Solidario | 26/06/2015 | |
INTEROPTIK WINTER SL | Apoderado | 18/06/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANDRES ANDRES MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES ANDRES MIGUEL
Empresa: CLINICA DENTAL LA PLAZA SL
Liquidador
- Andres Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 220, S 8, H M 88033, I/A 6 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: CLINICA DENTAL LA PLAZA SL
Administrador Unico
- Andres Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 220, S 8, H M 88033, I/A 6 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: INTEROPTIK WINTER SL
Administrador Unico
- Andres Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32381 , F 28, S 8, H M 582839, I/A 6 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: ACMS 2010 SL
Administrador Unico
- Andres Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27715 , F 121, S 8, H M 499474, I/A 4 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Administrador Solidario
- Andres Andres Miguel
- Andres Collar Jose Miguel
- Andres Collar Mario Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27484 , F 131, S 8, H M 65902, I/A 17 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-28
Empresa: ACMS 2010 SL
Administrador Unico
- Andres Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27715 , F 121, S 8, H M 499474, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: INTEROPTIK WINTER SL
Administrador Unico
- Andres Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32381 , F 27, S 8, H M 582839, I/A 5 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-28
Empresa: MERCADOTECNIA MET SL
Administrador Unico
- Andres Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2734 , F 175, S 8, H M 46893, I/A 8 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: INVERSIONES GONROHI SL
Apoderado
- Andres Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28962 , F 198, S 8, H M 521551, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Empresa: SINERGY FOOD INVESTMENT SL
Apoderado
- Andres Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36374 , F 23, S 8, H M 653475, I/A 5 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
VER MAS ACTOS
Información de ANDRES ANDRES MIGUEL
Mostramos los datos de ANDRES ANDRES MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES ANDRES MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos