CLINICA DENTAL CASTELLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Passeig, 9
Código Postal 08211
Municipio Castellar del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLINICA DENTAL CASTELLAR SL
CIF B63221642
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 26/02/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CLINICA DENTAL CASTELLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA DENTAL CASTELLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borras Gilabert Carolina | Administrador Solidario | 19/03/2019 | 20/09/2024 |
Sanz Villa Francisco | Liquidador | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
Sanz Villa Sergio Francisco | Administrador Solidario | 19/03/2019 | 20/09/2024 |
Gonzalez Sancho Alfredo | Administrador Unico | 19/12/2012 | 09/01/2013 |
Gonzalez Sancho Alfredo | Liquidador | 09/01/2013 | 09/01/2013 |
Gili Rovira Anna | Administrador Solidario | 19/12/2012 |
ACTOS BORME DE CLINICA DENTAL CASTELLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 531452, I/A 2 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 531452, I/A 2 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 531452, I/A 2 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46803 , F 218, S 8, H B 531452, I/A 1 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Dirección:CL PASSEIG, 9-11 (CASTELLAR DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:26/02/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS. CNAE ACTIVIDAD PRINCIPAL 8623 LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE COMO SOCIEDAD DE MEDIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46803 , F 218, S 8, H B 531452, I/A 1 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 180, S 8, H B 277942, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 180, S 8, H B 277942, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 180, S 8, H B 277942, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 180, S 8, H B 277942, I/A 2 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 180, S 8, H B 277942, I/A 2 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-08