SANZ VILLA SERGIO FRANCISCO
Informe ejecutivo de SANZ VILLA SERGIO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ VILLA SERGIO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOX2TRAIN SL | Administrador Solidario | 30/07/2018 | |
DSD LOGISTICA Y TRANSPORTE IN TIME SL | Administrador Unico | 26/04/2012 | |
PUNT CENTRE FITNESS SL | Administrador Solidario | 26/04/2012 |
VINCULACIONES DE SANZ VILLA SERGIO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ VILLA SERGIO FRANCISCO
Empresa: CLINICA DENTAL CASTELLAR SL
Administrador Solidario
- Borras Gilabert Carolina
- Sanz Villa Sergio Francisco
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 531452, I/A 2 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-08
Empresa: CLINICA DENTAL CASTELLAR SL
Administrador Solidario
- Borras Gilabert Carolina
- Sanz Villa Sergio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46803 , F 218, S 8, H B 531452, I/A 1 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Empresa: BDIR SABADELL SL
Administrador Solidario
- Allende Fernandez Francisco Javier
- Sanz Villa Sergio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46517 , F 19, S 8, H B 522580, I/A 1 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: PUNT CENTRE FITNESS SL
Administrador Solidario
- Allende Fernandez Francisco Javier
- Sanz Villa Sergio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43148 , F 79, S 8, H B 424098, I/A 1 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Administrador Unico
- Sanz Villa Sergio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43148 , F 74, S 8, H B 424096, I/A 1 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Información de SANZ VILLA SERGIO FRANCISCO
Mostramos los datos de SANZ VILLA SERGIO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ VILLA SERGIO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos