CJ HEINTZ CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Magi, 22
Código Postal 07013
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social CJ HEINTZ CONSULTING SL
CIF B57727372
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/09/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CJ HEINTZ CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CJ HEINTZ CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Heintz Carl Jonas | Socio Unico | 03/10/2011 | 21/10/2020 |
Heintz Carl Jonas | Administrador Unico | 03/10/2011 | 21/10/2020 |
Heintz Carl Jonas | Liquidador | 21/10/2020 | 21/10/2020 |
ACTOS BORME DE CJ HEINTZ CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 212, S 8, H PM 68251, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 212, S 8, H PM 68251, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 212, S 8, H PM 68251, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 212, S 8, H PM 68251, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 212, S 8, H PM 68251, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-07
- C/ SANT MAGI 22 6º C (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 212, S 8, H PM 68251, I/A 2 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 211, S 8, H PM 68251, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 211, S 8, H PM 68251, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-07
Dirección:C/ CATLARET 6 Esc.A 1 B (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:20/09/11
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:a).- La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero, y la construcción de toda clase de obras públicas o privadas. Instalaciones de cualqui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 211, S 8, H PM 68251, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-07