HEINTZ CARL JONAS
Informe ejecutivo de HEINTZ CARL JONAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE HEINTZ CARL JONAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CJ HEINTZ CONSULTING SL | Socio Unico | 03/10/2011 | 21/10/2020 |
CJ HEINTZ CONSULTING SL | Administrador Unico | 03/10/2011 | 21/10/2020 |
CJ HEINTZ CONSULTING SL | Liquidador | 21/10/2020 | 21/10/2020 |
VOLVO GROUP ESPAÑA SA | Apoderado | 02/02/2010 | |
VOLVO TRUCK CENTER SL | Consejero | 02/02/2010 | |
VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA | Apoderado | 29/01/2009 | |
VFS COMMERCIAL SERVICES SPAIN SA | Apoderado | 29/01/2009 |
VINCULACIONES DE HEINTZ CARL JONAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEINTZ CARL JONAS
Empresa: CJ HEINTZ CONSULTING SL
Liquidador
- Heintz Carl Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 212, S 8, H PM 68251, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-07
Empresa: CJ HEINTZ CONSULTING SL
Administrador Unico
- Heintz Carl Jonas
Liquidador
- Heintz Carl Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 212, S 8, H PM 68251, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-07
Empresa: CJ HEINTZ CONSULTING SL
Administrador Unico
- Heintz Carl Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 211, S 8, H PM 68251, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-07
Empresa: CJ HEINTZ CONSULTING SL
Socio Único
- Heintz Carl Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 211, S 8, H PM 68251, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-07
Empresa: VOLVO TRUCK CENTER SL
Consejero
- Heintz Carl Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22985 , F 31, S 8, H M 51327, I/A 77 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-28
Empresa: VOLVO ESPAÑA SA
Apoderado
- Heintz Carl Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20422 , F 124, S 8, H M 17714, I/A 127 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-28
Empresa: VFS COMMERCIAL SERVICES SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cruz Robledo Isabel Melania
- Fernandez Fernandez Felipe Gumersindo
- Garcano Landa Jose Miguel
- Garicano Landa Jose Miguel
- Gonzalez Del Amo Lopez Maria Elvira
- Heintz Carl Jonas
- Martin Vilches Manuel
- Martin Vilches Manuel
- Martinez Zamorano Fernado Alfonso
- Martinez Zamorano Fernando Alfonso
- Moraga Ramirez Susana
- Moraga Ramirez Susana
- Santos Fuerte Maria Dolores
- Santos Fuerte Maria Dolores
- Sueiro Sierra Elena
- Sueiro Sierra Elena
- Teba Fernandez Alberto
- Teba Fernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25316 , F 216, S 8, H M 232771, I/A 33 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-28
Empresa: VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cruz Robledo Isabel Melania
- Fernandez Fernandez Felipe Gumersindo
- Garicano Landa Jose Miguel
- Gonzalez Del Amo Lopez Maria Elvira
- Heintz Carl Jonas
- Martin Sanchez Elisa
- Martin Vilches Manuel
- Martinez Zamorano Fernando Alfonso
- Moraga Ramirez Susana
- Santos Fuerte Maria Dolores
- Sueiro Sierra Elena
- Teba Fernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17480 , F 65, S 8, H M 176154, I/A 49 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-28
Información de HEINTZ CARL JONAS
Mostramos los datos de HEINTZ CARL JONAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEINTZ CARL JONAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos