CIUTATLLORENS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Francesc Marimon, 67
Código Postal 08292
Municipio Esparreguera
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIUTATLLORENS SL
CIF B66835851
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 01/10/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CIUTATLLORENS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIUTATLLORENS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ciutat Carmona Alba | Administrador Mancomunado | 03/11/2016 | 05/07/2023 |
Ciutat Carmona Alba | Liquidador Mancomunado | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
Ciutat Lafon Julio | Apoderado Solidario | 31/08/2016 | 05/07/2023 |
Llorens Cabrera Eric | Administrador Mancomunado | 03/11/2016 | 05/07/2023 |
Llorens Cabrera Eric | Liquidador Mancomunado | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
Ciutat Carmona Alba | Administrador Solidario | 18/08/2016 | 03/11/2016 |
Llorens Cabrera Eric | Administrador Solidario | 18/08/2016 | 03/11/2016 |
ACTOS BORME DE CIUTATLLORENS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 189, S 8, H B 490417, I/A 5 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 189, S 8, H B 490417, I/A 5 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 189, S 8, H B 490417, I/A 5 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
- En el BORME no.173/2016 y con referencia 370369 RECTIFICADA LA FORMA DE ACTUACION DEL APODERADO DON JULIO CIUTAT LAFON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 187, S 8, H B 490417, I/A 2 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 189, S 8, H B 490417, I/A 4 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 189, S 8, H B 490417, I/A 4 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-08
- RECTIFICADA LA INSCRIPCION 2 EN CUANTO A LA FORMA DE ACTUACION DEL APODERADO DON JULIO CIUTAT LAFON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 188, S 8, H B 490417, I/A 3 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 187, S 8, H B 490417, I/A 2 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 187, S 8, H B 490417, I/A 1 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Dirección:AV FRANCESC MARIMON 67 BIS P.2 (ESPARREGUERA)
Comienzo de operaciones:01/10/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA, CNAE ACTIVIDAD PRINCIPAL 4941
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 187, S 8, H B 490417, I/A 1 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08