CIUTAT LAFON JULIO
Informe ejecutivo de CIUTAT LAFON JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CIUTAT LAFON JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIUTATLLORENS SL | Apoderado Solidario | 31/08/2016 | 05/07/2023 |
KAMALIK LOGISTIK SL | Apoderado | 16/12/2011 | |
KAMALIK LOGISTIK SL | Administrador Unico | 25/01/2011 |
VINCULACIONES DE CIUTAT LAFON JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CIUTAT LAFON JULIO
Empresa: CIUTATLLORENS SL
Apoderado Solidario
- Ciutat Lafon Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 187, S 8, H B 490417, I/A 2 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-08
Empresa: KAMALIK LOGISTIK SL
Apoderado
- Ciutat Lafon Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 30, S 8, H B 252168, I/A 7 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-08
Empresa: KAMALIK LOGISTIK SL
Administrador Unico
- Ciutat Lafon Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 30, S 8, H B 252168, I/A 6 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
Información de CIUTAT LAFON JULIO
Mostramos los datos de CIUTAT LAFON JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CIUTAT LAFON JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos