CITYBOARD SL - EXTINGUIDA
Razón Social CITYBOARD SL
CIF B87227161
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Fabricación de productos electrónicos de consumo
Fecha de Constitución 26/02/2015
Nombres Anteriores
- ALDEL NEGOCIOS Y DESARROLLOS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Alvarez Delgado Raquel
VINCULACIONES DE CITYBOARD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CITYBOARD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Delgado Raquel | Apoderado Solidario | 23/12/2016 | 06/10/2020 |
Alvarez Delgado Raquel | Administrador Unico | 07/02/2017 | 06/10/2020 |
Calderon Maldonado Francisco Antonio | Apoderado Solidario | 23/12/2016 | 06/10/2020 |
Calderon Maldonado Maria Del Pilar | Apoderado Solidario | 23/12/2016 | 06/10/2020 |
Alvarez Delgado Raquel | Consejero | 22/11/2016 | 26/01/2017 |
Calderon Maldonado Francisco Antonio | Secretario | 22/11/2016 | 26/01/2017 |
Calderon Maldonado Francisco Antonio | Consejero | 22/11/2016 | 26/01/2017 |
Calderon Maldonado Maria Del Pilar | Presidente | 22/11/2016 | 26/01/2017 |
Calderon Maldonado Maria Del Pilar | Consejero | 22/11/2016 | 26/01/2017 |
Alvarez Delgado Raquel | Administrador Mancomunado | 02/03/2016 | 22/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CITYBOARD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 134, S 8, H M 597196, I/A 10 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CITYBOARD SL
Nif:B87227161
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:
Juez / Ponente:TEODORO LADRON RODA
Parte Dispositiva:
Mediante auto de fecha 23 de julio de 2020 se declara la conclusión del concurso y la extinción de la sociedad, quedando cancelados todos sus asientos
Fecha de Resolución:23/07/2020
Número Procedimiento Concursal:162/2020
Datos Registrales:
Tomo:
33188
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-597196
Inscripción:
10
Fecha Inscripción06/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 134, S 8, H M 597196, I/A 10 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CITYBOARD SL
Nif:B87227161
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID
Juez / Ponente:TEODORO LADRON RODA
Fecha de Resolución:23/07/2020
Número Procedimiento Concursal:162/2020
Datos Registrales:
Tomo:
33188
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-597196
Inscripción:
10
Fecha Inscripción06/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 134, S 8, H M 597196, I/A 10 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CITYBOARD SL
Nif:B87227161
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID
Juez / Ponente:TEODORO LADRON RODA
Parte Dispositiva:
Mediante auto de fecha 23 de julio de 2020 se declara en concurso de acreedores.con carácter voluntario la sociedad "CITYBOARD SL"
Fecha de Resolución:23/07/2020
Número Procedimiento Concursal:162/2020
Datos Registrales:
Tomo:
33188
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-597196
Inscripción:
10
Fecha Inscripción06/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 134, S 8, H M 597196, I/A 10 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 134, S 8, H M 597196, I/A 9 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 134, S 8, H M 597196, I/A 8 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 133, S 8, H M 597196, I/A 7 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 132, S 8, H M 597196, I/A 6 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 132, S 8, H M 597196, I/A 6 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 132, S 8, H M 597196, I/A 6 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28