CALDERON MALDONADO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de CALDERON MALDONADO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALDERON MALDONADO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMIDAMOLONA SL | Administrador Unico | 22/05/2023 | |
R N B SL | Apoderado Solidario | 09/03/2022 |
VINCULACIONES DE CALDERON MALDONADO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDERON MALDONADO MARIA DEL PILAR
Empresa: COMIDAMOLONA SL
Administrador Unico
- Calderon Maldonado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45199 , F 50, S 8, H M 795355, I/A 1 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: R N B SL
Apoderado Solidario
- Calderon Maldonado Maria Del Pilar
- Crous Aguilera Marc
- Gimeno Anguelu Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10712, L 7993, F 172, S 8, H V 36084, I/A 28 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-46
Empresa: CITYBOARD SL
Consejero
- Alvarez Delgado Raquel
- Calderon Maldonado Francisco Antonio
- Calderon Maldonado Maria Del Pilar
Presidente
- Calderon Maldonado Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 134, S 8, H M 597196, I/A 8 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Empresa: CITYBOARD SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Delgado Raquel
- Calderon Maldonado Francisco Antonio
- Calderon Maldonado Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 133, S 8, H M 597196, I/A 7 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Empresa: CITYBOARD SL
Consejero
- Alvarez Delgado Raquel
- Calderon Maldonado Francisco Antonio
- Calderon Maldonado Maria Del Pilar
Presidente
- Calderon Maldonado Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 132, S 8, H M 597196, I/A 6 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Información de CALDERON MALDONADO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de CALDERON MALDONADO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDERON MALDONADO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos