CIRCO PARK SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tres Forques, 149
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social CIRCO PARK SA
CIF A96455126
Actividad Depósito y almacenamiento
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario RAMBLA NOVA PARK SA
VINCULACIONES DE CIRCO PARK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIRCO PARK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberola Sala Pablo | Apoderado Solidario | 18/09/2017 | 15/11/2023 |
Andres Izquierdo Tomas Julian | Apoderado Solidario | 18/09/2017 | 15/11/2023 |
Climent Carbonell Juan | Apoderado Solidario | 18/09/2017 | 15/11/2023 |
Diez Climent Jose | Apoderado Solidario | 18/09/2017 | 15/11/2023 |
Garcia Junquero Roberto | Apoderado Solidario | 18/09/2017 | 15/11/2023 |
Laguna Mañes David | Apoderado Solidario | 18/09/2017 | 15/11/2023 |
MULTIACTIVIDADES REUNIDAS SL | Administrador Solidario | 15/09/2017 | 15/11/2023 |
PAVAPARK MOVILIDAD SL | Administrador Solidario | 15/09/2017 | 15/11/2023 |
RAMBLA NOVA PARK SA | Socio Unico | 15/09/2017 | 15/11/2023 |
Del Aguila Toledo Juan Bautista | Apoderado | 28/02/2012 | 18/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CIRCO PARK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5333, L 2641, F 11, S 8, H V 44424, I/A 17 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5333, L 2641, F 11, S 8, H V 44424, I/A 17 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-46
- Las sociedades MULTIACTIVIDADES REUNIDAS, S.L. y PAVAPARK MOVILIDAD, S.L., que ha sido designadas Administradoras Solidarias de la Sociedad de esta hoja han designado, respectivamente, a D. Mónica de Quesada Herrero y a D. Santiago Pérez Morón, como personas físicas representantes en las funciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5333, L 2641, F 11, S 8, H V 44424, I/A 16 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5333, L 2641, F 11, S 8, H V 44424, I/A 16 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5333, L 2641, F 10, S 8, H V 44424, I/A 15 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5333, L 2641, F 9, S 8, H V 44424, I/A 14 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-46
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5333, L 2641, F 8, S 8, H V 44424, I/A 13 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5333, L 2641, F 8, S 8, H V 44424, I/A 12 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-46
- 1.- La Sociedad tiene como objeto: 1. La construcción y explotación de aparcamientos y estacionamientos de vehículos e instalaciones complementarias, propios o de terceros. 2. La promoción, construcción, compraventa y arrendamientos de bienes inmuebles. 3.- La explotación de concesiones administrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5333, L 2641, F 7, S 8, H V 44424, I/A 11 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-46
- C/ TRES FORQUES 149 - ACCESORIO (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5333, L 2641, F 7, S 8, H V 44424, I/A 11 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-46