CINECTUD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Navas de Tolosa, 4
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CINECTUD SL
CIF B65499923
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 03/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CINECTUD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CINECTUD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adriana Beatriz Marina Lopez | Apoderado | 03/05/2011 | 18/05/2017 |
Claudia Matilde Cuellar | Apoderado | 02/08/2011 | 18/05/2017 |
Gomez Guerrero Juan Jose | Apoderado | 20/02/2015 | 18/05/2017 |
Zambruno Marina Mateo | Administrador Unico | 16/03/2015 | 18/05/2017 |
Zambruno Marina Mateo | Liquidador | 18/05/2017 | 18/05/2017 |
Claudia Matilde Cuellar | Administrador Unico | 06/06/2012 | 16/03/2015 |
Cuellar Claudia Matilde | Administrador Unico | 16/03/2015 | |
De La Vega De Paz Francisco Javier | Administrador Unico | 28/04/2011 | 06/06/2012 |
ACTOS BORME DE CINECTUD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32561 , F 89, S 8, H M 586066, I/A 5 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32561 , F 89, S 8, H M 586066, I/A 5 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32561 , F 89, S 8, H M 586066, I/A 5 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32561 , F 89, S 8, H M 586066, I/A 5 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32561 , F 89, S 8, H M 586066, I/A 4 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32561 , F 89, S 8, H M 586066, I/A 4 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32561 , F 89, S 8, H M 586066, I/A 3 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
- C/ NAVAS DE TOLOSA 4 1º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32561 , F 89, S 8, H M 586066, I/A 2 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
- AMPLIAR A:FABRICACION,COMERCIALIZACION,INTERMEDIACION Y EXPORTACION DE ARTESANIA,EN ESPECIAL TEXTILES DE LANA,DE ALGODON,DE SEDA,CAMELIDOS Y FIBRAS NATURALES,ORFEBRERIA ARTESANAL,TALES COMO ALPACA,PIEDRAS,ASTA,PLATA,COBRE .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 63, S 8, H B 408590, I/A 5 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 63, S 8, H B 408590, I/A 4 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08