CLAUDIA MATILDE CUELLAR
Informe ejecutivo de CLAUDIA MATILDE CUELLAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CLAUDIA MATILDE CUELLAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CINECTUD SL | Apoderado | 02/08/2011 | 18/05/2017 |
CINECTUD SL | Administrador Unico | 06/06/2012 | 16/03/2015 |
VINCULACIONES DE CLAUDIA MATILDE CUELLAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAUDIA MATILDE CUELLAR
Empresa: CINECTUD SL
Administrador Unico
- Claudia Matilde Cuellar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 63, S 8, H B 408590, I/A 4 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08
Empresa: CINECTUD SL
Apoderado
- Claudia Matilde Cuellar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 62, S 8, H B 408590, I/A 3 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Información de CLAUDIA MATILDE CUELLAR
Mostramos los datos de CLAUDIA MATILDE CUELLAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAUDIA MATILDE CUELLAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos