CIMAPLUS CARTERA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 1
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIMAPLUS CARTERA SICAV
Capital Social 2575000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/04/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CIMAPLUS CARTERA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIMAPLUS CARTERA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Apoderado | 10/12/2019 | 31/01/2023 |
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Entidad Gestora | 10/12/2019 | 31/01/2023 |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 10/12/2019 | 31/01/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SGIIC | Entidad Gestora | 03/04/2014 | 31/01/2023 |
De Teodoro Calero Rosa Ana | Secretario | 03/04/2014 | 31/01/2023 |
De Teodoro Calero Rosa Ana | Consejero | 03/04/2014 | 31/01/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/10/2017 | 31/01/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecretario No Consejero | 10/12/2019 | 31/01/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 02/08/2022 | 31/01/2023 |
Garcia De Teodoro Angela | Consejero | 05/10/2017 | 31/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CIMAPLUS CARTERA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 197, S 8, H M 578502, I/A 10 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 197, S 8, H M 578502, I/A 10 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 197, S 8, H M 578502, I/A 10 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 197, S 8, H M 578502, I/A 10 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
- RESOLUCION CNMV DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022, DE LA BAJA DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE. INSCRITA CON EL NUMERO 4325
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 191, S 8, H M 578502, I/A 1M (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 197, S 8, H M 578502, I/A 9 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Auditor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 196, S 8, H M 578502, I/A 8 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 196, S 8, H M 578502, I/A 8 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
- Supresión de la página web corporativa: www.kblbank.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 195, S 8, H M 578502, I/A 7 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 195, S 8, H M 578502, I/A 7 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28