DE TEODORO CALERO ROSA ANA
Informe ejecutivo de DE TEODORO CALERO ROSA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE TEODORO CALERO ROSA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCALL PROYECT SL | Apoderado | 18/10/2011 | |
INCALL HOME SL | Apoderado | 14/10/2011 |
VINCULACIONES DE DE TEODORO CALERO ROSA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE TEODORO CALERO ROSA ANA
Empresa: CIMAPLUS CARTERA SICAV
Auditor
Consejero
- De Teodoro Calero Rosa Ana
- Garcia De Teodoro Angela
- Garcia Santa Olalla Juan Carlos
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- De Teodoro Calero Rosa Ana
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 197, S 8, H M 578502, I/A 10 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: CIMAPLUS CARTERA SICAV
Auditor
Consejero
- De Teodoro Calero Rosa Ana
- Garcia Santa Olalla Juan Carlos
Presidente
Secretario
- De Teodoro Calero Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 196, S 8, H M 578502, I/A 8 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Empresa: CIMAPLUS CARTERA SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- De Teodoro Calero Rosa Ana
- Garcia Santa Olalla Juan Carlos
- Gonzalez Quintana Luis Tomas
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- De Teodoro Calero Rosa Ana
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 189, S 8, H M 578502, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Empresa: INCALL PROYECT SL
Apoderado
- De Teodoro Calero Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17293 , F 66, S 8, H M 296486, I/A 5 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: INCALL PROYECT AMERICA SL
Apoderado
- De Teodoro Calero Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29068 , F 121, S 8, H M 523393, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Información de DE TEODORO CALERO ROSA ANA
Mostramos los datos de DE TEODORO CALERO ROSA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE TEODORO CALERO ROSA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos