CIG SERVICES SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rossello, 184
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIG SERVICES SPAIN SL
CIF B65155897
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 22/07/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Administrador Único Baranera Escola Roger
VINCULACIONES DE CIG SERVICES SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIG SERVICES SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baranera Escola Roger | Administrador Solidario | 16/01/2013 | 19/11/2013 |
Baranera Escola Roger | Liquidador | 19/11/2013 | 19/11/2013 |
Baranera Escola Roger | Administrador Unico | 21/08/2009 | 19/11/2013 |
Muro Naya Jorge | Administrador Solidario | 16/01/2013 | 19/11/2013 |
Muro Naya Jorge | Liquidador | 19/11/2013 | 19/11/2013 |
ACTOS BORME DE CIG SERVICES SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 196, S 8, H B 392879, I/A 3 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 196, S 8, H B 392879, I/A 3 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 196, S 8, H B 392879, I/A 3 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 196, S 8, H B 392879, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL UNICO SOCIO DON ROGER BARANERA ESCOLA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 193, S 8, H B 392879, I/A 1 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 193, S 8, H B 392879, I/A 1 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-08
Dirección:CL ROSELLON Num.184 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:22/07/09
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS PLENOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD,TALES COMO:DISEÑODE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS,SERVICIOS EDITORIALES DE DISEÑO Y MAQUETACION DEPRODUCTO,DISEÑO DE CATALOGOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 193, S 8, H B 392879, I/A 1 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-08