BARANERA ESCOLA ROGER
Informe ejecutivo de BARANERA ESCOLA ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARANERA ESCOLA ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAREYOO GAMING SL | Administrador Unico | 28/12/2017 | |
PRESS TO PLAY SERVICES SL | Administrador Unico | 24/07/2013 |
VINCULACIONES DE BARANERA ESCOLA ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARANERA ESCOLA ROGER
Empresa: DAREYOO GAMING SL
Administrador Unico
- Baranera Escola Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 185, S 8, H B 452596, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-08
Empresa: DAREYOO GAMING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Baranera Escola Roger
- Coma Castello Josep
- Marcos Pitarch Eric
- RYON BUSINESS SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 185, S 8, H B 452596, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-08
Empresa: QUIFA LEAGUE SL
Administrador Unico
- Baranera Escola Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45500 , F 180, S 8, H B 489933, I/A 1 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-08
Empresa: DAREYOO GAMING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Baranera Escola Roger
- Coma Castello Josep
- Marcos Pitarch Eric
- RYON BUSINESS SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 183, S 8, H B 452596, I/A 1 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
Empresa: CIG SERVICES SPAIN SL
Liquidador
- Baranera Escola Roger
- Muro Naya Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 196, S 8, H B 392879, I/A 3 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-08
Empresa: CIG SERVICES SPAIN SL
Administrador Solidario
- Baranera Escola Roger
- Muro Naya Jorge
Liquidador
- Baranera Escola Roger
- Muro Naya Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 196, S 8, H B 392879, I/A 3 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-08
Empresa: PRESS TO PLAY SERVICES SL
Administrador Unico
- Baranera Escola Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 139, S 8, H B 440672, I/A 1 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-08
Empresa: CIG SERVICES SPAIN SL
Administrador Solidario
- Baranera Escola Roger
- Muro Naya Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 196, S 8, H B 392879, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Empresa: CIG SERVICES SPAIN SL
Administrador Unico
- Baranera Escola Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41401 , F 193, S 8, H B 392879, I/A 1 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-08
Información de BARANERA ESCOLA ROGER
Mostramos los datos de BARANERA ESCOLA ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARANERA ESCOLA ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos