CIERZO CINCO VILLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Coso, 66
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIERZO CINCO VILLAS SL
CIF B99274888
Capital Social 133500.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 08/03/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CIERZO CINCO VILLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIERZO CINCO VILLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguerri San Rafael Domingo | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 26/12/2012 |
Aragonesa De Generaciones Integradas Distribuidas | Consejero | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
Benito Ruiz Tapiador Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 26/12/2012 |
Briceño Viviente Cipriano | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 26/12/2012 |
Briceño Viviente David | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 26/12/2012 |
CHEMIEURO SL | Consejero | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
Coronado Nasarre Gregorio | Consejero | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
Coronado Nasarre Gregorio | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 26/12/2012 |
Fuertes Bertol Andres Vicente | Consejero | 10/12/2010 | 26/12/2012 |
FUERZAS ELECTRICAS DE ZARAGOZA SL | Consejero | 22/10/2010 | 26/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CIERZO CINCO VILLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 150, S 8, H Z 49886, I/A 6 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 150, S 8, H Z 49886, I/A 6 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 150, S 8, H Z 49886, I/A 6 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-50
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 150, S 8, H Z 49886, I/A 6 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 150, S 8, H Z 49886, I/A 5 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 150, S 8, H Z 49886, I/A 5 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 59, S 8, H Z 49886, I/A 4 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-50
- DEROGADOS los Estatutos Sociales vigentes y APROBADOS UNOS NUEVOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 53, S 8, H Z 49886, I/A 3 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 53, S 8, H Z 49886, I/A 3 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-50