CHAPPUIS HALDER SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Angel, 16
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHAPPUIS HALDER SPAIN SL
CIF B02879401
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/12/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario CHAPPUIS HALDER SPAIN SL
VINCULACIONES DE CHAPPUIS HALDER SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHAPPUIS HALDER SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bermudez Atalaya Francisco | Administrador Unico | 27/09/2022 | 03/10/2023 |
Bermudez Atalaya Francisco | Liquidador | 03/10/2023 | 03/10/2023 |
CHAPPUIS HALDER & CIE SA | Socio Unico | 16/12/2020 | 03/10/2023 |
CHAPPUIS HALDER SPAIN SL | Socio Unico | 03/10/2023 | 03/10/2023 |
Baruk Stephanie Sarah | Administrador Unico | 16/12/2020 | 27/09/2022 |
ACTOS BORME DE CHAPPUIS HALDER SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 11, S 8, H M 731565, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 11, S 8, H M 731565, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 11, S 8, H M 731565, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 11, S 8, H M 731565, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Nuevo Socio Único
- CHAPPUIS HALDER SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 11, S 8, H M 731565, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 11, S 8, H M 731565, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 11, S 8, H M 731565, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 9, S 8, H M 731565, I/A 1 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 9, S 8, H M 731565, I/A 1 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Dirección:C/ MIGUEL ANGEL 16 2º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/12/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de todo tipo de servicios de consultoría empresarial, estratégica y de gestión
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41272 , F 9, S 8, H M 731565, I/A 1 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28