CHANGE TECHNOLOGY AND SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Lozoya, 3
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CHANGE TECHNOLOGY AND SYSTEMS SL
CIF B80089691
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CHANGE TECHNOLOGY AND SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHANGE TECHNOLOGY AND SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Merino Lujan Llanos Sagrario | Administrador Unico | 31/12/2009 | 18/05/2017 |
Merino Lujan Llanos Sagrario | Liquidador | 18/05/2017 | 18/05/2017 |
Romero Tarin Jose Miguel | Apoderado | 25/01/2010 | 18/05/2017 |
Saiz Gomila Jeronimo | Apoderado Solidario | 20/03/2012 | 18/05/2017 |
Vega Cabrero Inmaculada | Apoderado Solidario | 20/03/2012 | 18/05/2017 |
Romero Tarin Jose Miguel | Administrador Unico | 31/12/2009 |
ACTOS BORME DE CHANGE TECHNOLOGY AND SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 140, S 8, H M 26858, I/A 11 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 140, S 8, H M 26858, I/A 11 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 140, S 8, H M 26858, I/A 11 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 140, S 8, H M 26858, I/A 11 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 139, S 8, H M 26858, I/A 10 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-26-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 138, S 8, H M 26858, I/A 9 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 137, S 8, H M 26858, I/A 8 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 137, S 8, H M 26858, I/A 8 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-5-28