MERINO LUJAN LLANOS SAGRARIO
Informe ejecutivo de MERINO LUJAN LLANOS SAGRARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERINO LUJAN LLANOS SAGRARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLANOS SAGRARIO SL | Administrador Unico | 14/04/2014 | 02/07/2020 |
CHANGE TECHNOLOGY AND SYSTEMS SL | Administrador Unico | 31/12/2009 | 18/05/2017 |
CHANGE TECHNOLOGY AND SYSTEMS SL | Liquidador | 18/05/2017 | 18/05/2017 |
VINCULACIONES DE MERINO LUJAN LLANOS SAGRARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO LUJAN LLANOS SAGRARIO
Empresa: LLANOS SAGRARIO SL
Administrador Unico
- Merino Lujan Llanos Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32205 , F 5, S 8, H M 579590, I/A 4 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Empresa: CHANGE TECHNOLOGY AND SYSTEMS SL
Liquidador
- Merino Lujan Llanos Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 140, S 8, H M 26858, I/A 11 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Empresa: CHANGE TECHNOLOGY AND SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Merino Lujan Llanos Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 140, S 8, H M 26858, I/A 11 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Empresa: LLANOS SAGRARIO SL
Administrador Unico
- Merino Lujan Llanos Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32205 , F 1, S 8, H M 579590, I/A 1 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Empresa: CHANGE TECHNOLOGY AND SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Merino Lujan Llanos Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18444 , F 137, S 8, H M 26858, I/A 8 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-28
Información de MERINO LUJAN LLANOS SAGRARIO
Mostramos los datos de MERINO LUJAN LLANOS SAGRARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO LUJAN LLANOS SAGRARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos