CERVEZAS ARCHY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Industria, 63
Código Postal 28970
Municipio Humanes de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CERVEZAS ARCHY SL
CIF B86316445
Capital Social 7006.0 Euros
Actividad Fabricación de cerveza
Fecha de Constitución 24/10/2011
Nombres Anteriores
- CERVEZAS 7CORONAS SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CERVEZAS ARCHY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERVEZAS ARCHY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mantecon Latorre Felix | Administrador Solidario | 31/07/2015 | 11/01/2018 |
Mantecon Latorre Felix | Liquidador | 11/01/2018 | 11/01/2018 |
Mantecon Latorre Maria Del Pilar | Administrador Solidario | 31/07/2015 | 11/01/2018 |
Archidona Parra Juan Jose | Socio Unico | 29/11/2011 | 31/07/2015 |
Archidona Parra Juan Jose | Administrador Unico | 29/11/2011 | 31/07/2015 |
ACTOS BORME DE CERVEZAS ARCHY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29383 , F 78, S 8, H M 528877, I/A 5 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29383 , F 78, S 8, H M 528877, I/A 5 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29383 , F 78, S 8, H M 528877, I/A 5 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29383 , F 78, S 8, H M 528877, I/A 5 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29383 , F 78, S 8, H M 528877, I/A 4 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29383 , F 78, S 8, H M 528877, I/A 4 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29383 , F 78, S 8, H M 528877, I/A 4 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29383 , F 78, S 8, H M 528877, I/A 4 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 133,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29383 , F 77, S 8, H M 528877, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Empresa: CERVEZAS 7CORONAS SL
- CERVEZAS ARCHY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29383 , F 77, S 8, H M 528877, I/A 2 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28