CERRO LAS VEINTE SL - EXTINGUIDA
Provincia Sevilla
Razón Social CERRO LAS VEINTE SL
CIF B41426875
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CERRO LAS VEINTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERRO LAS VEINTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Vazquez Francisco | Apoderado | 13/06/2019 | |
Naranjo Diaz Ernesto | Liquidador Unico | 13/06/2019 | 13/06/2019 |
Naranjo Diaz Ernesto | Administrador Unico | 07/05/2013 | 13/06/2019 |
Gomez Rodriguez Juan Ignacio | Administrador Mancomunado | 26/11/2010 | 21/01/2013 |
Quintero Suarez Matilde | Administrador Mancomunado | 26/11/2010 | 21/01/2013 |
Naranjo Diaz Ernesto | Administrador Unico | 26/11/2010 |
ACTOS BORME DE CERRO LAS VEINTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 9 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 9 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 9 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 9 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 9 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 9 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 8 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 8 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 97, S 8, H SE 2380, I/A 7 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 97, S 8, H SE 2380, I/A 6 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-41