NARANJO DIAZ ERNESTO
Informe ejecutivo de NARANJO DIAZ ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NARANJO DIAZ ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES NARANJO DIAZ SAL | Consejero Delegado | 01/12/2021 | |
ALMACENES NARANJO DIAZ SAL | Consejero | 01/12/2021 | |
ALMACENES NARANJO DIAZ SAL | Presidente | 01/12/2021 |
VINCULACIONES DE NARANJO DIAZ ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARANJO DIAZ ERNESTO
Empresa: ALMACENES NARANJO DIAZ SAL
Consejero Delegado
- Naranjo Diaz Ernesto
Consejero
- Naranjo Diaz Antonio
- Naranjo Diaz Diego
- Naranjo Diaz Ernesto
- Naranjo Diaz Federico
Presidente
- Naranjo Diaz Ernesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 48, S 8, H SE 3838, I/A 7 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-41
Empresa: ALMACENES NARANJO DIAZ SAL
Consejero Delegado
- Naranjo Diaz Ernesto
Consejero
- Naranjo Diaz Antonio
- Naranjo Diaz Diego
- Naranjo Diaz Ernesto
- Naranjo Diaz Federico
Presidente
- Naranjo Diaz Ernesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 48, S 8, H SE 3838, I/A 7 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-41
Empresa: CERRO LAS VEINTE SL
Liquidador Unico
- Naranjo Diaz Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 9 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Empresa: CERRO LAS VEINTE SL
Administrador Unico
- Naranjo Diaz Ernesto
Liquidador Unico
- Naranjo Diaz Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 9 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Empresa: ALMACENES NARANJO DIAZ SAL
Consejero Delegado
- Naranjo Diaz Ernesto
Consejero
- Naranjo Diaz Antonio
- Naranjo Diaz Diego
- Naranjo Diaz Ernesto
- Naranjo Diaz Federico
Presidente
- Naranjo Diaz Ernesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406, L 1, F 48, S 8, H SE 3838, I/A 6 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-41
Empresa: CERRO LAS VEINTE SL
Administrador Unico
- Naranjo Diaz Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 98, S 8, H SE 2380, I/A 8 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-41
Empresa: CERRO LAS VEINTE SL
Administrador Unico
- Naranjo Diaz Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 97, S 8, H SE 2380, I/A 6 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-41
Información de NARANJO DIAZ ERNESTO
Mostramos los datos de NARANJO DIAZ ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARANJO DIAZ ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos