CEREZAS MASFRUT SL - EXTINGUIDA
Municipio Villena
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social CEREZAS MASFRUT SL
CIF B53879110
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 20/04/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario CATAFRUIT SA
VINCULACIONES DE CEREZAS MASFRUT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEREZAS MASFRUT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATAFRUIT SA | Socio Unico | 29/06/2017 | 06/11/2017 |
CATAFRUIT SA | Administrador Unico | 29/06/2017 | 06/11/2017 |
Catala Buscall Marta | Apoderado | 20/09/2012 | 06/11/2017 |
Catala Pique Domingo Jose | Liquidador | 06/11/2017 | 06/11/2017 |
Carrion Guardiola Pedro | Consejero | 29/06/2017 | |
CATAFRUIT SA | Presidente | 20/06/2012 | 29/06/2017 |
CATAFRUIT SA | Consejero | 20/06/2012 | 29/06/2017 |
Catala Buscall Jordi Domenech | Consejero | 20/06/2012 | 29/06/2017 |
Catala Buscall Marta | Consejero | 20/09/2012 | 29/06/2017 |
Catala Pique Domingo Jose | Consejero | 20/06/2012 | 29/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CEREZAS MASFRUT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 105, S 8, H A 83739, I/A 6 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 105, S 8, H A 83739, I/A 6 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 105, S 8, H A 83739, I/A 6 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 105, S 8, H A 83739, I/A 6 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 104, S 8, H A 83739, I/A 5 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 104, S 8, H A 83739, I/A 5 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-03
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 104, S 8, H A 83739, I/A 5 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 104, S 8, H A 83739, I/A 5 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-03
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 104, S 8, H A 83739, I/A 4 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 104, S 8, H A 83739, I/A 4 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-03