CERATIZIT IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Albufera, 321
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CERATIZIT IBERICA SL
CIF B82617820
Actividad Comercio al por mayor de máquinas herramienta
Página Web www.ceratizit.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE CERATIZIT IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERATIZIT IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bengochea Pierrugues Ramiro | Apoderado | 06/03/2017 | 16/10/2018 |
CERATIZIT SA | Liquidador | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
CERATIZIT SA | Administrador Unico | 28/01/2015 | 16/10/2018 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 02/02/2010 | 16/10/2018 |
O'hara John Paul | Representante | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
O'hara John Paul | Representante | 28/01/2015 | 16/10/2018 |
Serrano Alonso Cristina | Apoderado | 10/02/2015 | 16/10/2018 |
Bengochea Pierrugues Ramiro | Apoderado | 21/10/2009 | 10/02/2015 |
CERATIZIT SA | Secretario | 19/02/2009 | 28/01/2015 |
CERATIZIT SA | Consejero | 19/02/2009 | 28/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CERATIZIT IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 23, S 8, H M 257605, I/A 26 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 23, S 8, H M 257605, I/A 26 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 23, S 8, H M 257605, I/A 26 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 23, S 8, H M 257605, I/A 26 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 21, S 8, H M 257605, I/A 25 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-28
- AVDA DE LA ALBUFERA 321 1& - OFICINA 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 21, S 8, H M 257605, I/A 24 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 19, S 8, H M 257605, I/A 23 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 19, S 8, H M 257605, I/A 23 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 19, S 8, H M 257605, I/A 22 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los Artículos 7 y 10 de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 19, S 8, H M 257605, I/A 22 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28